Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2006-01-27 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Skovvej 4, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 fjernes Navne: PREBEN BECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 fjernes Direktion: Preben Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Skovvej 4, 4682 Tureby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lågegyde 134, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2003-03-27)
Den 2004-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel, rådgivning, investerings- og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Vedtægter: 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lågegyde 134, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2003-03-27)
Den 2003-03-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3 b.21., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-08-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-08-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-20 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-17 fjernes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-11 fjernes Revisor: Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngsø Alle 3 b.21., 2970 Hørsholm (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-31 tilføjes Direktion: Preben Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel med føde-, drikke- og tobaksvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Navne: PREBEN BECH ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-31 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Revisor: Per Nørgaard Sørensen, Per Nørgaard Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)