Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Anders Juhlin | 26.08.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Kim Wamsler | 11.01.2016 | 26.08.2020 | direktør |
Kim Gleerup | 09.04.2010 | 31.12.2015 | direktør |
Peter Paul Tordoir | 08.02.2005 | 09.04.2010 | direktør |
Donald Michael Patrick Reichel | 18.11.2002 | 18.11.2002 | direktør |
Steven Caspar Paul Van de Rijt | 29.08.1996 | 08.02.2005 | direktør |
Ole Werner Nielsen | 07.04.1982 | 29.08.1996 | direktør |
Edvard Verner Nielsen | 07.04.1982 | 12.03.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Per Anders Juhlin | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Philip Joris Alberdingk Thijm | 01.01.2018 | formand |
Jacob Hendrik Bouman | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Stefaan Alfred Cornilly | 08.03.2017 | 01.01.2018 | formand |
Jesper Kim Wamsler | 11.01.2016 | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Philip Alberdingk Thijm | 01.07.2014 | 31.12.2016 | bestyrelsesmedlem |
Erik Augustus Madelein de Rijk | 25.09.2007 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kim Gleerup | 03.03.2006 | 11.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Peter Paul Tordoir | 08.02.2005 | 01.07.2014 | bestyrelsesmedlem |
Donald Michael Patrick Reichel | 18.11.2002 | 25.09.2007 | bestyrelsesmedlem |
Rene Johannes Maria Diesveld | 21.06.1999 | 08.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Illum Lotz | 06.05.1997 | 03.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Steven Caspar Paul Van de Rijt | 11.12.1996 | 08.02.2005 | bestyrelsesmedlem |
Eugeen August Victor Wouters | 11.12.1996 | 14.06.2000 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Nielsen | 11.12.1996 | 06.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ole Werner Nielsen | 07.04.1982 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Lars Raahauge | 07.04.1982 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Raahauge Scherfig | 07.04.1982 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |
Edvard Verner Nielsen | 07.04.1982 | 12.03.1990 | bestyrelsesmedlem |