Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1993-08-26 fjernes Navne: MARKIS INDUSTRIAL DEVELOPMENT CENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 22, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Revisor: Peter Lauring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 fjernes Direktion: Konstantinos Marotis-Lanas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 tilføjes Revisor: Peter Lauring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-06 fjernes Revisor: Kim Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er koordination af planlægning og gennemførelse af industrielle udviklingsprojekter, import/export særlig i forbindelse med industrielle udviklingsprojekter, management-, marketing-, økonomisk konsulentvirksomhed samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-03-09 tilføjes Vedtægter: 1984-03-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 22, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Direktion: Konstantinos Marotis-Lanas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Navne: MARKIS INDUSTRIAL DEVELOPMENT CENTER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Revisor: Kim Eriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)