Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjæregade 2, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 fjernes Bestyrelse: Hardy Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Direktion: Hardy Petersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 fjernes Navne: UNIVERSAL EXPRESS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-18 tilføjes Bestyrelse: Gert Friis Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-18 fjernes Bestyrelse: René Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 tilføjes Bestyrelse: René Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-30 fjernes Bestyrelse: Erik Munk Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Bestyrelse: Erik Munk Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 fjernes Bestyrelse: Albert Robert Adrien Ziegler (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er transport af gods, spedition, import, eksport, agenturvirksomhed, investeringsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Navne: UNIVERSAL EXPRESS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-09 fjernes Navne: ZIEGLER A/S (offentliggjort 1999-11-24)
Den 2004-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-10 tilføjes Vedtægter: 2004-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-17 fjernes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-11 tilføjes Revisor: RS AF 1975. AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-11 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 fjernes Bestyrelse: Lennart Holbøll (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-26 fjernes Direktion: Lennart Holbøll (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-22 tilføjes Navne: ZIEGLER A/S (offentliggjort 1999-11-24)
Den 1993-10-21 fjernes Navne: UNIVERSAL EXPRESS & SPEDITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-22 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-10-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1993-05-26 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Direktion: Ove Terman Røen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjæregade 2, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-19 tilføjes Bestyrelse: Lennart Holbøll (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Direktion: Ove Terman Røen Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-03-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Hovedbranche: Speditørvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-19 tilføjes Navne: UNIVERSAL EXPRESS & SPEDITION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-03-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-03-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)