Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Finn Greve | 10.05.2011 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Hein Knudsen | 01.10.2007 | 10.05.2011 | direktør |
Ulrik Juul | 03.05.2004 | 01.10.2007 | direktør |
Peder Lundgren Jørgensen | 19.02.1982 | 03.05.2004 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Toft Pfeiffer | 10.05.2011 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Finn Greve | 10.05.2011 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Nylandsted Andersen | 10.05.2011 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Ole Eriksen | 19.02.1982 | 03.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peder Lundgren Jørgensen | 19.02.1982 | 03.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Redtz Madsen | 19.02.1982 | 23.03.1990 | bestyrelsesmedlem |