Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 fjernes Direktion: Jan Elo Flintrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 fjernes Navne: HANDELSSELSKABET JANIKA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 fjernes Omlægningsperiode slut: 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-28 tilføjes Direktion: Martin Frederik Schmidt Nielsen Flintrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-28 fjernes Direktion: Peter Lehmann Lyder Brun (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-04 tilføjes Vedtægter: 1996-12-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-10 fjernes Direktion: Kai Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1990-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Strandvej 40, 3000 Helsingør (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-29 tilføjes Direktion: Kai Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-29 tilføjes Navne: HANDELSSELSKABET JANIKA ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-29 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Revisor: REVIDATA REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)