Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Charlotte Møller Damgaard | 01.09.2023 | adm. dir |
Anders Rytter Madsen | 01.09.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Rytter Madsen | 01.11.2016 | 31.08.2023 | adm. dir |
Niels Otto Andersen | 10.05.2012 | 01.11.2016 | direktør |
Freddy Sørensen | 03.09.1982 | 10.05.2012 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niels Otto Andersen | 14.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bezaleel Raunsbæk | 14.03.2022 | formand |
Anders Hjarnø Jørgensen | 01.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Raunsbæk | 01.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Martin Harrig | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Otto Andersen | 01.11.2016 | 13.03.2022 | formand |
Carsten Bezaleel Raunsbæk | 10.05.2012 | 13.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Niels Otto Andersen | 10.05.2012 | 31.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Raunsbæk | 10.05.2012 | 31.10.2016 | formand |
Ole Jensen | 18.05.2001 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Ovesen | 03.09.1982 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Sørensen | 03.09.1982 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Ella Sørensen | 03.09.1982 | 10.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Jens Regnar Andersen Vejby | 03.09.1982 | 18.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Ove Samuel Ovesen | 03.09.1982 | 02.12.1991 | bestyrelsesmedlem |