Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Legale ejere | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Navne | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Virksomhedsstatus | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-15 tilføjes Reelle ejere: Ruth Christensen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 fjernes Reelle ejere: Ib Lindholm Christensen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IB LINDHOLM EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2023-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klokkestabelen 39, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-10-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@madslindholm.dk (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2023-07-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 fjernes Bestyrelse: Ib Lindholm Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-11-18 fjernes Legale ejere: Ib Lindholm Christensen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 tilføjes Bestyrelse: Ruth Christensen (formand) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-06-08 fjernes Bestyrelse: Mads Lindholm Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-09 tilføjes Direktion: Mads Lindholm Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-06-09 fjernes Direktion: Ib Lindholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2023-10-02)
Den 2014-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Visborggårdvej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2013-06-25 tilføjes Bestyrelse: Mads Lindholm Christensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visborggårdvej 14, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2014-09-19)
Den 2011-06-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-09-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel-, service-, udlejnings- og investeringsvirksomhed, herunder at erhverve og eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Legale ejere: Mads Lindholm Christensen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2010-09-08 tilføjes Reelle ejere: Mads Lindholm Christensen (offentliggjort 2017-12-27)
Den 2010-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-09-08 tilføjes Vedtægter: 2010-09-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2005-10-20 tilføjes Kapital (Kapital): 550.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-01-01 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kontormaskiner og kontorudstyr (offentliggjort 2003-02-05)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2002-12-19)
Den 2002-12-31 fjernes Bibranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-07 fjernes Bestyrelse: Ulla Lindgaard Blok Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-14 tilføjes Navne: IBLI HOLDING A/S (offentliggjort 2002-01-24)
Den 2001-12-13 fjernes Navne: IB LINDHOLM KONTOR-CENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-16 tilføjes Bestyrelse: Ulla Lindgaard Blok Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-16 fjernes Bestyrelse: Else Frandsen Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1994-01-26 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1994-01-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-17 fjernes Bestyrelse: Ruth Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-11-17 fjernes Direktion: Ib Lindholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-10-27 tilføjes Navne: IB LINDHOLM KONTOR-CENTER A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-10-26 fjernes Navne: M.L. AF 18.7.1985 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-23 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Alexander Tveede (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-30 tilføjes Bestyrelse: Else Frandsen Krogh (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-03-30 fjernes Bestyrelse: Birgitte Fjeldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-02 fjernes Bestyrelse: Preben Bang Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Kærvej 43, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-17 tilføjes Bestyrelse: Preben Bang Henriksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-02-17 tilføjes Bibranche: Engroshandel med kontormøbler og kontorartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-17 tilføjes Direktion: Ib Lindholm Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1982-02-17 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kontormaskiner, edb-maskiner og -udstyr (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-17 tilføjes Legale ejere: Ib Lindholm Christensen (offentliggjort 2023-07-31)
Den 1982-02-17 tilføjes Navne: M.L. AF 18.7.1985 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-02-17 tilføjes Reelle ejere: Ib Lindholm Christensen (offentliggjort 2023-11-15)
Den 1982-02-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1982-02-17 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Alexander Tveede, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-02-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)