Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klavs Torp | 01.02.2010 | 08.03.2010 | direktion |
Birgitte Old Pedersen | 08.10.2004 | 31.01.2010 | direktion |
Gert Old Pedersen | 05.02.1982 | 08.10.2004 | direktion |
Palle Højer Pedersen | 05.02.1982 | 09.07.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven Egelund Rasmussen | 29.12.2004 | 08.03.2010 | bestyrelse |
Klavs Torp | 29.12.2004 | 08.03.2010 | bestyrelse |
Preben Bang Henriksen | 29.12.2004 | 08.03.2010 | formand |
Magnus Jakobsen | 08.10.2004 | 29.12.2004 | bestyrelse |
Inger Pedersen | 08.10.2004 | 29.12.2004 | bestyrelse |
Birgitte Old Pedersen | 08.10.2004 | 29.12.2004 | formand |
Gert Old Pedersen | 05.02.1982 | 08.10.2004 | bestyrelse |
Peder Old Pedersen | 05.02.1982 | 08.10.2004 | bestyrelse |
Palle Højer Pedersen | 05.02.1982 | 09.10.1991 | bestyrelse |
Thomas Carl Salking | 05.02.1982 | 09.10.1991 | bestyrelse |