Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-05-17 fjernes Navne: DANSK ANDELSBYG AF 10. FEBRUAR 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 1, 1466 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-26 fjernes Direktion: Eskild Kyhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-08 fjernes Bestyrelse: Kjeld Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-08 fjernes Direktion: Torben Sejersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er anlægs- og byggevirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-28 tilføjes Vedtægter: 1989-08-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-27 fjernes Bestyrelse: Arne Christian Homann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusstræde 1, 1466 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Bestyrelse: Arne Christian Homann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Direktion: Torben Sejersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Navne: DANSK ANDELSBYG AF 10. FEBRUAR 1982 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Revisor: MIDTGAARD & HUBERTZ. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-02-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)