Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Egeskov | 24.12.1981 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Bechmann Danielsen | 01.02.1998 | 30.06.2003 | direktør |
Preben Lyngsø | 24.12.1981 | 30.06.2003 | direktør |
Ib Bøje Hansen | 24.12.1981 | 05.01.1996 | direktør |
Kristen Juel Pedersen | 24.12.1981 | 18.04.1991 | direktør |
Leo Sigurd Hansen | 24.12.1981 | 19.04.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Annalisa Greve | 24.12.1981 | 19.04.1988 | suppleant |