Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Reelle ejere | Legale ejere | Revisor | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mariane Thomsens Gade 1, 8. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2016-10-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: PROGRESSIVE INVESTMENTS K/S. (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2021-12-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØGHS EJENDOMSSELSKAB ApS. (offentliggjort 2022-01-03)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-16 tilføjes Direktion: Jesper Hedegaard (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-16 fjernes Direktion: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2023-05-16 tilføjes Reelle ejere: Hanne Bøgh Poulsen, Helle Bøgh-Kristensen, Peter Bøgh Kristensen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-05-16 fjernes Reelle ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2023-01-04 tilføjes Legale ejere: Boet efter Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2023-01-03 fjernes Legale ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2022-09-05 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-09-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-07 tilføjes Direktion: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (direktør) (offentliggjort 2023-05-16)
Den 2022-01-07 fjernes Direktion: Niels Christian Schouboe Bech (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2021-12-23 tilføjes Legale ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-06-14)
Den 2021-12-22 fjernes Legale ejere: K. O. BØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Augustenborggade 27, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2021-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 42, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skanderborgvej 42, 2. 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-04-22)
Den 2020-05-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 41, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Broges Gade 41, 1. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-05-14)
Den 2018-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 23, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-05)
Den 2018-06-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-15 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2016-07-15 fjernes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2016-05-26 tilføjes Direktion: Niels Christian Schouboe Bech (direktør) (offentliggjort 2022-01-10)
Den 2016-05-26 fjernes Direktion: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2008-01-07)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2007-11-07 tilføjes Revisor: Partner Revision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2016-07-15)
Den 2007-11-07 fjernes Revisor: TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-20 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2005-04-20)
Den 2005-04-19 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-30 tilføjes Legale ejere: K. O. BØGH HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-31)
Den 2004-11-30 tilføjes Reelle ejere: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (offentliggjort 2023-06-13)
Den 2001-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 450.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage kapitalanlæg i fast ejendom samt finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-28 tilføjes Vedtægter: 2001-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-05-11 tilføjes Navne: KARIMI ApS (offentliggjort 2000-05-29)
Den 2000-05-10 fjernes Navne: K A R I M I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1997-07-04 fjernes Revisor: Ole Tilsted Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 tilføjes Revisor: Ole Tilsted Christensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-20 fjernes Revisor: Finn Weck Warhuus (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 166.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jagtvej 23, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2018-11-05)
Den 1981-11-30 tilføjes Direktion: Karl-Otto Bøgh-Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-30 tilføjes Navne: K A R I M I ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1981-11-30 tilføjes Revisor: Finn Weck Warhuus, TILSTED REVISION V/OLE TILSTED (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)