Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Zeuthen Bruun | 23.03.2006 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Lyngsø | 21.01.2019 | 23.01.2019 | direktør |
Flemming Axel Zeuthen Bruun | 01.12.1981 | 12.10.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Bjarne Lyngsø | 01.01.2019 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Munk Larsen | 02.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Zeuthen Obel | 02.01.2015 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Elkiær Andersen | 01.03.2002 | 25.04.2019 | bestyrelsesmedlem |
Michael Zeuthen Bruun | 01.03.2002 | 02.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Axel Zeuthen Bruun | 01.03.2002 | 02.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Elin Bruun | 01.03.2002 | 02.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christen Obel | 01.03.2002 | 25.06.2010 | bestyrelsesmedlem |