Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Inge Marlis Tufvesson | 27.05.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Christian Tufvesson | 16.12.1981 | 27.05.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Inge Marlis Tufvesson | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Tine Tufvesson Lennert | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Lars Peter Behrend | 17.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Asger Christian Tufvesson | 16.12.1981 | 27.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Inge Marlis Tufvesson | 16.12.1981 | 26.05.2024 | formand |
Frantz Johannes Dahl | 16.12.1981 | 17.09.2002 | bestyrelsesmedlem |
Svend Thomsen Damgaard | 16.12.1981 | 28.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Hans Holm | 16.12.1981 | 01.06.1996 | bestyrelsesmedlem |