Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2019-06-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 123-125, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Direktion: Klaus Henriksen (direktion) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-03-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-12-24 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Kontaktoplysninger: info@klaus-henriksen.dk (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Legale ejere: Klaus Henriksen (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Navne: BAGSVÆRD BYGGECENTER ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Reelle ejere: Klaus Henriksen (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2019-06-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2018-08-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-29 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2015-06-25 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2015-06-26 fjernes Revisor: STATSAUT REVISOR ERIK LUND (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2014-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@klaus-henriksen.dk (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2019-06-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1996-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1996-06-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk samt køb og salg af fast ejendom og derved beslægtede opgaver (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1996-06-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1996-06-10 tilføjes Vedtægter: 1996-06-10 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bagsværdvej 123-125, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Direktion: Klaus Henriksen (direktion) (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-03-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-12-24 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-24 tilføjes Legale ejere: Klaus Henriksen (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Navne: BAGSVÆRD BYGGECENTER ApS (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Reelle ejere: Klaus Henriksen (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2016-08-29)
Den 1981-12-24 tilføjes Revisor: STATSAUT REVISOR ERIK LUND (offentliggjort 2016-08-29)
Den 1981-12-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-06-04)
Den 1981-12-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-06-04)