Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-02-01 fjernes Binavne: BIO-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-02-01 fjernes Navne: NUTRIPOWER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 32, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-30 fjernes Direktion: Oluf Mørk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde aktier og anparter i aktie- og anpartsselskaber samt anden investering efter direktionens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 tilføjes Vedtægter: 1998-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-07 tilføjes Navne: NUTRIPOWER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-06 fjernes Navne: BIO-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-21 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 32, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Binavne: BIO-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Direktion: Oluf Mørk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Navne: BIO-HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Revisor: Carl Edvard Gudbergsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)