Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | Hovedbranche | ||||
Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Tegningsregel | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglporten 3, 1., 3460 Birkerød (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje andele i andre selskaber og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 tilføjes Vedtægter: 2023-11-14 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2019-06-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Abrigo ApS. (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2023-11-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: ajab@advokathuset.eu (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-08 fjernes Kontaktoplysninger: michaelkastrup@icloud.com (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-06 tilføjes Direktion: Jakob Saabye-Brøndum (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2023-01-06 fjernes Direktion: Michael Kaastrup (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2022-11-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervej 14, 5700 Svendborg (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2022-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2022-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: michaelkastrup@icloud.com (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2021-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder investering i kryptovaluta og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2021-09-30 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-29 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2021-09-30 tilføjes Vedtægter: 2021-09-30 (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2021-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kullinggade 17, 5700 Svendborg (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-09-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2021-09-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-19 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-25 tilføjes Direktion: Michael Kaastrup (direktør) (offentliggjort 2023-01-09)
Den 2019-06-25 fjernes Direktion: Erik Kaastrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-09-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-09-10 fjernes Revisor: BN REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 tilføjes Revisor: BN REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-23 fjernes Revisor: Henrik Blixenkrone (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2021-09-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2021-09-27)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevej 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 1999-05-25 tilføjes Formål: Selskabets har til formål at drive handel- og agenturvirksomhed, investeringsvirksomhed samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2021-09-30)
Den 1999-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-25 tilføjes Vedtægter: 1999-05-25 (offentliggjort 2021-09-30)
Den 1998-03-11 tilføjes Legale ejere: Erik Kaastrup (offentliggjort 2015-03-23)
Den 1998-03-11 tilføjes Reelle ejere: Erik Kaastrup (offentliggjort 2017-10-06)
Den 1997-09-17 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.J. FROMBERG ApS, STATSAUTRORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-09-15 tilføjes Revisor: Henrik Blixenkrone (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-12 tilføjes Navne: ERKA HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-01-11 fjernes Navne: DANERKA INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevej 8, 2990 Nivå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-28 tilføjes Direktion: Erik Kaastrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-28 tilføjes Navne: DANERKA INTERNATIONAL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-12-28 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET H.J. FROMBERG ApS, STATSAUTRORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)