Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1993-01-26 fjernes Navne: PP-GRUPPENS ENTREPRENØRSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 19, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Bestyrelse: Suzanne Barbara Maare (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Direktion: Preben Maare (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-15 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-11 fjernes Bestyrelse: Preben Maare (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 19, 2840 Holte (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Bestyrelse: Preben Maare (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Direktion: Preben Maare (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er entreprenørvirksomhed, pasning af varmeanlæg, renholdelse og snerydning, reparation af ejendomme, opbygning af maskinpark og udlejning/ leasing af samme, handel og dermed beslægtet virksom- hed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Navne: PP-GRUPPENS ENTREPRENØRSELSKAB A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Revisor: BTFS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Vedtægter: 1984-07-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-07-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)