Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-31 fjernes Binavne: POPULAIR SMYKKER A/S, POPULAIR A/S, PANDORA JEWELRY AMERICA A/S, PANDORA INTERNATIONAL A/S, ALGOT ENEVOLDSEN & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-26 fjernes Bestyrelse: Mikkel Vendelin Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Direktion: Mikkel Vendelin Olesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-26 fjernes Navne: PANDORA JEWELRY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-08-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-26 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvejen 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59-61, 2610 Rødovre (offentliggjort 2006-09-12)
Den 2010-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation, herunder import og eksport (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør og et bestyrelsesmedlem i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-31 tilføjes Vedtægter: 2010-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-06-25 tilføjes Bestyrelse: Henrik Holmark (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 fjernes Bestyrelse: Nikolaj Vejlsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-25 fjernes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 826.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-08-29 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Vendelin Olesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Bestyrelse: Per Algot Enevoldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 tilføjes Direktion: Mikkel Vendelin Olesen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-29 fjernes Direktion: Per Algot Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-11 tilføjes Navne: PANDORA JEWELRY A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-10 fjernes Navne: POPULAIR A/S (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2008-04-11 fjernes Binavne: PANDORA JEWELRY A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-07 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Vejlsgaard (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-07 fjernes Bestyrelse: Christian Algot Enevoldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med ure, smykker og guld- og sølvvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med guld- og sølvvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-14 tilføjes Revisor: HENRICHSEN & CO HOLDING 1 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-14 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 59-61, 2610 Rødovre (offentliggjort 2006-09-12)
Den 2006-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 57, 2610 Rødovre (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-03 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-03 fjernes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-20 tilføjes Navne: POPULAIR A/S (offentliggjort 2003-01-31)
Den 2002-12-19 fjernes Navne: POPULAIR SMYKKER "ALGOT ENEVOLDSEN & SØN" A/S (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2002-12-20 fjernes Binavne: POPULAIR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-08 fjernes Binavne: POPULÆR SMYKKER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-05 tilføjes Binavne: POPULÆR SMYKKER A/S, POPULAIR A/S, PANDORA JEWELRY A/S, POPULAIR SMYKKER A/S, POPULAIR A/S, PANDORA JEWELRY AMERICA A/S, PANDORA INTERNATIONAL A/S, ALGOT ENEVOLDSEN & SØN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 tilføjes Bestyrelse: Winnie Liljeborg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Bestyrelse: Christian Algot Enevoldsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 tilføjes Revisor: JR-INVESTMENT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-15 fjernes Revisor: Jørn Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-02 tilføjes Navne: POPULAIR SMYKKER "ALGOT ENEVOLDSEN & SØN" A/S (offentliggjort 2002-11-05)
Den 2002-10-01 fjernes Navne: POPULAIR SMYKKER ALGOT ENEVOLDSEN & SØN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-02 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-10-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egegårdsvej 57, 2610 Rødovre (offentliggjort 2002-06-13)
Den 2002-06-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 85, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-04 fjernes Revisor: Revisor Bjarne Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 85, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-31 tilføjes Direktion: Per Algot Enevoldsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med guld- og sølvvarer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-31 tilføjes Navne: POPULAIR SMYKKER ALGOT ENEVOLDSEN & SØN ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Revisor: Revisor Bjarne Hansen, Jørn Peter Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)