Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Legale ejere | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Navne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-14 tilføjes Bestyrelse: Andreas Ilum (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-14 fjernes Bestyrelse: Astrid Nørgaard Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2023-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 tilføjes Bestyrelse: Károly Gábor Nyári (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2022-03-31 fjernes Bestyrelse: Allan Haarup Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2021-06-23 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-23 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 tilføjes Bestyrelse: Astrid Nørgaard Friis (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-09-14 fjernes Bestyrelse: Andreas Filtenborg Brandt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2020-05-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 tilføjes Bestyrelse: Allan Haarup Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-06)
Den 2018-05-30 fjernes Bestyrelse: Torben Stride Vingaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-12 tilføjes Legale ejere: GRUNDFOS HOLDING A/S (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2018-04-12 fjernes Legale ejere: Grundfos Holding AG (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2017-11-01 tilføjes Bestyrelse: Torben Stride Vingaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-06-04)
Den 2017-11-01 fjernes Bestyrelse: Søren Bæk Just (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-05-11 tilføjes Direktion: Torben Stride Vingaard (direktør) (offentliggjort 2015-05-12)
Den 2015-05-11 fjernes Direktion: Lars Sylvest (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-16 tilføjes Bestyrelse: Søren Bæk Just (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-03)
Den 2015-03-16 fjernes Bestyrelse: Lars Sylvest (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 tilføjes Bestyrelse: Lars Aagaard Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-12-19 fjernes Bestyrelse: Carsten Bjerg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bjerg (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-06-28 fjernes Bestyrelse: Heine Dalsgaard (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-03-08 tilføjes Bestyrelse: Christian Hartvig (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-05-11)
Den 2013-03-08 fjernes Bestyrelse: Carsten Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-06-24)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-25 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-03-25 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2009-05-27)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af andre pumper og kompressorer (offentliggjort 2008-08-01)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af andre pumper og kompressorer (offentliggjort 2008-08-01)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af væskepumper (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-12-01 tilføjes Bestyrelse: Carsten Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-12-01 fjernes Bestyrelse: Carsten Bjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2023-01-20)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af væskepumper (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2006-11-15 fjernes Bestyrelse: Jens Jørgen Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2006-01-11)
Den 2006-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering, investering, cash-management og valutastyring og dermed beslægtede opgaver. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Legale ejere: Grundfos Holding AG (offentliggjort 2018-05-01)
Den 2005-12-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-15 tilføjes Vedtægter: 2005-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2003-11-20)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2000-05-12)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-04-05 tilføjes Bestyrelse: Lars Sylvest (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-05 fjernes Bestyrelse: Frank Ganner Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-09-25 tilføjes Bestyrelse: Frank Ganner Bech (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-09-25 fjernes Bestyrelse: Niels Due Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1997-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1997-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-09 fjernes Bestyrelse: Arne Krogh Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-10-09 fjernes Direktion: Arne Krogh Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-26 tilføjes Bestyrelse: Jens Jørgen Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-09-26 tilføjes Direktion: Lars Sylvest (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 25.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-26 fjernes Revisor: Arne Kjersgaard Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-11 tilføjes Navne: GRUNDFOS FINANCE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-10 fjernes Navne: ASX 7866 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Due Jensens Vej, 8850 Bjerringbro (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-02-29 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-02-29 tilføjes Direktion: Arne Krogh Kristensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-02-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-29 tilføjes Hovedbranche: Anden udlånsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-02-29 tilføjes Navne: ASX 7866 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1980-02-29 tilføjes Revisor: Arne Kjersgaard Nielsen, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)