Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1995-01-06 fjernes Navne: JBC-INDRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-01-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-10 fjernes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at forestå indretning af detail- butikker, rådgivningsvirksomhed indenfor samme, engros handel samt finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-23 tilføjes Vedtægter: 1991-10-23 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 tilføjes Direktion: Claus Søgaard-Christensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-17 fjernes Direktion: Jimmy Bjørn Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-16 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET K B JENSEN V/JENS ARNE BRIXEN POSTBOKS 405 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 48, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Direktion: Jimmy Bjørn Carstensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-11-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Navne: JBC-INDRETNING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET K B JENSEN V/JENS ARNE BRIXEN POSTBOKS 405, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)