Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Sørensen | 27.05.1980 | 29.01.1999 | direktion |
Gurli Kirsten Johanne Pedersen | 27.05.1980 | 02.07.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Alex Hothes | 27.05.1980 | 29.01.1999 | bestyrelse |
Peter Sørensen | 27.05.1980 | 29.01.1999 | bestyrelse |
Sølvi Hothes | 27.05.1980 | 29.01.1999 | bestyrelse |
Lars Norgren Kopp | 27.05.1980 | 22.03.1993 | bestyrelse |