Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1991-07-10 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 29/9 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Jættevej 16, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Revisor: PETER W SØRENSEN REG REVISOR F R R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-03 fjernes Direktion: Kaj Bøje Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive brolæggervirksomhed, handel, fabrikation, investerings- og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-19 tilføjes Vedtægter: 1990-09-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-01 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 29/9 1990 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-31 fjernes Navne: BROLÆGGERMESTER KAJ BØJE PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-17 fjernes Revisor: Reg. revisor Erik Egsdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jættevej 16, 4100 Ringsted (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Direktion: Kaj Bøje Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Navne: BROLÆGGERMESTER KAJ BØJE PEDERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Revisor: Reg. revisor Erik Egsdal, PETER W SØRENSEN REG REVISOR F R R (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-05-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)