Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kontaktoplysninger | Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 110, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 97-101, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-01-05)
Den 2020-01-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-21 tilføjes Bestyrelse: Christian Pagaard Junker (formand) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 fjernes Bestyrelse: Stig Lumby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 tilføjes Direktion: Mogens Bach Christensen (direktør) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-06-21 fjernes Direktion: Torben Nørgaard Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hjhansen.dk (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: salg-vin@hjhansen.dk (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-20 tilføjes Vedtægter: 2017-12-20 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-20 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Legale ejere: H.J. HANSEN GENVINDINGSINDUSTRI A/S (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2016-12-31 fjernes Legale ejere: H.J. HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2016-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jens Jørgen Hempel-Hansen (offentliggjort 2020-09-27)
Den 2016-12-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Bestyrelse: Torben Nørgaard Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2016-02-29 fjernes Bestyrelse: Hans Erik Hempel-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2016-03-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-01 tilføjes Direktion: Torben Nørgaard Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2015-12-01 fjernes Direktion: Torben Vissing Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-10 tilføjes Bestyrelse: Stig Lumby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2015-04-10 fjernes Bestyrelse: Dan Johannessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2014-12-11 tilføjes Direktion: Torben Vissing Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-12-08)
Den 2014-12-11 fjernes Direktion: Erling Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-02-19 fjernes Bestyrelse: Ole Maare (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-28 tilføjes Bestyrelse: Dan Johannessen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-04-21)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-30 fjernes Bestyrelse: Bjarne Normann Madsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-02-03 fjernes Bestyrelse: Morten Wig Harboe-Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og fabrikation og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-17 tilføjes Vedtægter: 2010-12-17 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-26 tilføjes Bestyrelse: Morten Wig Harboe-Jepsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-12 tilføjes Bestyrelse: Ole Maare (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-12 fjernes Bestyrelse: Claus Koch Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-28 fjernes Bestyrelse: Poul Nørregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Genbrug af sorterede materialer (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Genbrug af metalaffaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-02-01 tilføjes Direktion: Erling Møller Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-01 fjernes Direktion: Orla Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-26 tilføjes Legale ejere: H.J. HANSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2017-10-14)
Den 2003-07-04 tilføjes Kontaktoplysninger: salg-vin@hjhansen.dk (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-27 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-23 tilføjes Bestyrelse: Claus Koch Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-07-13 fjernes Direktion: Poul Nørregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-01 tilføjes Direktion: Orla Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-11-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-19 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-27 fjernes Bestyrelse: Niels Frederik Habekost (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-11 tilføjes Navne: H.J. HANSEN HADSUND A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-02-10 fjernes Navne: DANSK HANDELSSKROT, ODENSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-04-07 fjernes Bestyrelse: Søren Torkild Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 97-101, 5000 Odense C (offentliggjort 2020-01-05)
Den 1980-04-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Torkild Kjærgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Binavne: HADSUND PRODUKTFORRETNING A/S, HADSUND JERN & METAL A/S, DANSK MILJØ A/S, DANSK HANDELSSKROT A/S, DANSK GENVINDINGSINDUSTRI A/S, DANISH RECYCLING INDUSTRY LTD. A/S, DANISH RECYCLING COMPANY LTD. A/S, DANISH ENVIRONMENTAL COMPANY A/S, BILFRAGMENTERING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Direktion: Poul Nørregaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Hovedbranche: Genbrug af metalaffaldsprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-04-19 tilføjes Navne: DANSK HANDELSSKROT, ODENSE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-04-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-01-16)
Den 1980-04-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-04-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)