Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Thomas Laubs Gade 30, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Direktion: Kasper Krøier (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-29 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-10-30 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Legale ejere: Kasper Krøier, Kamilla Krøier (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Navne: KASPER KRØIER ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1994-10-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Reelle ejere: Kasper Krøier, Kamilla Krøier (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-07-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2015-07-01 fjernes Revisor: Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2013-08-15 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2013-08-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med fast ejendom, obligationer, pantebreve og andre værdipapirer, samt restaurationsdrift. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2006-10-30 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2006-10-30 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2006-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2006-10-30 tilføjes Vedtægter: 2006-10-30 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2006-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2006-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-14 tilføjes Revisor: Hans Henrik Sattrup (offentliggjort 2015-08-21)
Den 2003-07-14 fjernes Revisor: THORNBERG2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thomas Laubs Gade 30, 3. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2003-07-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: THORNBERG2 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 fjernes Revisor: LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-06 tilføjes Legale ejere: Kasper Krøier, Kamilla Krøier (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2000-12-06 tilføjes Reelle ejere: Kasper Krøier, Kamilla Krøier (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2000-07-26 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2000-07-20 tilføjes Kapital (Kapital): 75.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2000-07-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-07-20 tilføjes Direktion: Kasper Krøier (direktør) (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2000-07-20 fjernes Direktion: Svend Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-11-01 tilføjes Direktion: Svend Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-11-01 fjernes Direktion: Joan Krøier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-30 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1994-12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1994-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1994-10-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 92.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Svanevænget 19, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-04-29 tilføjes Direktion: Joan Krøier (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-29 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-04-29 tilføjes Navne: KASPER KRØIER ApS (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, LCCC ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 1980-04-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)