Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2002-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 49, 2., 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-14 fjernes Navne: VINTHER LEASING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-14 fjernes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-07-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-07-05 fjernes Direktion: Torben Anton Vinther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-01 fjernes Revisor: Ove Dahlstrøm Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 49, 2., 3460 Birkerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Avderødvej 43, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investeringsvirk- somhed, leasingvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-28 tilføjes Vedtægter: 1996-11-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Avderødvej 43, 2980 Kokkedal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-01 tilføjes Direktion: Torben Anton Vinther (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-01 tilføjes Navne: VINTHER LEASING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-01 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Revisor: Ove Dahlstrøm Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)