Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1999-03-08 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 11/8 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Th. Nielsens Gade 11, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 1999-03-03 fjernes Direktion: Erik Brandbye (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Omlægningsperiode start: 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Revisor: A.P. REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-28 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 11/8 1986 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-27 fjernes Navne: ERIK BRANDBYE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre bestyrelses- og virksomhedsrådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-10 tilføjes Vedtægter: 1995-09-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-01 tilføjes Revisor: A.P. REVISION, REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-27 tilføjes Navne: ERIK BRANDBYE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-26 fjernes Navne: HOTEL HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-26 fjernes Direktion: Uffe Friis Stockmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-26 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jørn Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 130.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-28 tilføjes Navne: HOTEL HADERSLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-05-27 fjernes Navne: HADERSLEV TRADING CO. ENERGIAGENTUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1985-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Th. Nielsens Gade 11, 7400 Herning (offentliggjort 2017-03-27)
Den 1980-04-08 tilføjes Direktion: Uffe Friis Stockmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-04-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Navne: HADERSLEV TRADING CO. ENERGIAGENTUR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Jørn Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-04-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)