Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Formål | Tegningsregel | ||||
Binavne | Hovedbranche | Revisor | Navne | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højagervej 19, 8472 Sporup (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2020-04-22 tilføjes Hjemmeside: postcompany.dk (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-14 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-11 tilføjes Vedtægter: 2015-11-11 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2015-12-31 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2015-07-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-06-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensgade 26, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-04-22)
Den 2010-03-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 37, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2010-03-08)
Den 2010-03-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 37, 3., 8000 Århus C (offentliggjort 2010-03-08)
Den 2010-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 66, 4., 8000 Århus C (offentliggjort 2001-03-29)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureauvirksomhed og hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Vedtægter: 2009-11-16 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2009-11-16 fjernes Binavne: UDENNAVN.DK ApS, ERFAKTA ApS, 1001 GUIDES ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Markedsanalyse og offentlig meningsmåling (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-10-25 fjernes Revisor: DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-01-27 tilføjes Navne: POST COMPANY ApS (offentliggjort 2003-02-20)
Den 2003-01-26 fjernes Navne: 1001GUIDES ApS (offentliggjort 2001-01-25)
Den 2002-11-11 fjernes Revisor: Dansk Revision, Registreret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 tilføjes Direktion: Anders Post (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 fjernes Direktion: Leif Post (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 220.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-11-11)
Den 2002-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapital (Kapital): 132.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-02 tilføjes Legale ejere: POST GRUPPEN HOLDING ApS, Anders Post (offentliggjort 2015-06-05)
Den 2002-09-02 tilføjes Reelle ejere: Anders Post (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-03-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 66, 4., 8000 Århus C (offentliggjort 2001-03-29)
Den 2001-03-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 23-29, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-08 fjernes Kontaktoplysninger: erfakta@erfakta.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-28 tilføjes Navne: 1001GUIDES ApS (offentliggjort 2001-01-25)
Den 2000-12-27 fjernes Navne: ERFAKTA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: erfakta@erfakta.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-18 tilføjes Direktion: Leif Post (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-18 fjernes Direktion: Lis Post (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 tilføjes Revisor: Dansk Revision, Registreret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-08 fjernes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-06-30 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1998-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-10-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-01 tilføjes Navne: ERFAKTA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-31 fjernes Binavne: FORSIKRINGSSERVICE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-31 fjernes Navne: MANAGEMENT AARHUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-11 tilføjes Direktion: Lis Post (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 fjernes Direktion: Inger Barslund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 tilføjes Revisor: REVISION AARHUS REGISTREREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 fjernes Revisor: AAH A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-11 fjernes Bestyrelse: Søren Nørbjerg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Jørgen Bregendahl (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-07 fjernes Bestyrelse: Erik Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Bestyrelse: Inger Barslund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Bestyrelse: Peter Grinsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 tilføjes Direktion: Inger Barslund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-07 fjernes Direktion: Peter Grinsted (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-28 tilføjes Navne: MANAGEMENT AARHUS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-27 fjernes Navne: CCM-GRAFIA, GRAFISK ETABLISSEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-08-27 fjernes Direktion: Carsten Hauch Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-08-27 fjernes Revisor: John Ivar Kløvdal (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 23-29, 1., 8000 Århus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-02 tilføjes Bestyrelse: Peter Grinsted (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Binavne: FORSIKRINGSSERVICE ApS, UDENNAVN.DK ApS, ERFAKTA ApS, 1001 GUIDES ApS, BANNERSHOPPEN.DK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Direktion: Carsten Hauch Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Hovedbranche: Meningsmåling og markedsanalyse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-02 tilføjes Navne: CCM-GRAFIA, GRAFISK ETABLISSEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-06-02 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1980-06-02 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-11-24)
Den 1980-06-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Revisor: John Ivar Kløvdal, AAH A/S, DANSK REVISION ÅRHUS, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)