Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alice Rosenkrantz Stadil | 12.12.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil | 20.04.2005 | 12.12.2014 | direktør |
Jens Binek | 10.08.2004 | 20.04.2005 | direktør |
Jens Binek | 31.05.2001 | 18.05.2004 | direktør |
Brian Noach Bertelsen | 29.05.1998 | 31.05.2001 | direktør |
Søren Schriver | 14.08.1980 | 29.05.1998 | adm. dir |
Kurt Søndergaard | 14.08.1980 | 06.11.1997 | direktør |
Valdemar Bandolowski | 14.08.1980 | 18.10.1993 | direktør |
Jørgen Vodsgaard | 14.08.1980 | 13.08.1992 | direktør |
Anders Mikael Kold | 14.08.1980 | 13.08.1992 | direktør |
Svend Jakobsen | 14.08.1980 | 30.05.1988 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Alice Rosenkrantz Stadil | 12.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Schelde | 12.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Nicholas Rosenkrantz Stadil | 12.12.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kirsten Malling Stadil | 20.01.2009 | 12.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Vittrup Nielsen | 20.04.2005 | 20.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Thor Stadil | 10.08.2004 | 12.12.2014 | formand |
Søren Schriver | 10.08.2004 | 20.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Binek | 10.08.2004 | 20.04.2005 | bestyrelsesmedlem |
Jens Binek | 31.05.2001 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Thor Stadil | 17.05.1999 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Søren Schriver | 25.01.1999 | 18.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Brian Noach Bertelsen | 25.01.1999 | 31.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Christian Isak Charles Dahlager | 14.08.1980 | 17.05.1999 | formand |
Thor Stadil | 14.08.1980 | 25.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Karl Aage Møller Jensen | 14.08.1980 | 25.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Anders Peder Jensen | 14.08.1980 | 25.01.1999 | bestyrelsesmedlem |
Karl Aage Møller Jensen | 14.08.1980 | 18.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Valdemar Bandolowski | 14.08.1980 | 18.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Orla Hartmann Weng | 14.08.1980 | 18.10.1993 | bestyrelsesmedlem |
Christian Løche Andersen | 14.08.1980 | 13.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Erik Steen Jensen | 14.08.1980 | 13.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Vodsgaard | 14.08.1980 | 13.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Egon Behrens | 14.08.1980 | 13.08.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jens Josefsen | 14.08.1980 | 05.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Valdemar Bandolowski | 14.08.1980 | 05.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Henning Anker Pedersen | 14.08.1980 | 05.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Erik Reitzel | 14.08.1980 | 09.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Poul Oluf Nyrup Rasmussen | 14.08.1980 | 30.05.1988 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Vodsgård | 14.08.1980 | 30.05.1988 | bestyrelsesmedlem |