Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2001-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgmestervej 67, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 fjernes Direktion: Jan Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-01 fjernes Navne: J.L. DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-02-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Revisor: Holger Kirkegård Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-20 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1998-07-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som udbyder- og regnskabsassistance, databehandling med EDB software og -udstyr, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder finansieringsvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-27 tilføjes Vedtægter: 1996-12-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 tilføjes Revisor: Holger Kirkegård Madsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-17 fjernes Revisor: Reg. revisor Karl Månson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-30 tilføjes Navne: J.L. DATA ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1989-06-29 fjernes Navne: J.L. LEASING, HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-20 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): -70.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 fjernes Direktion: Vagn Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 fjernes Revisor: Thomas Albert Carstensen Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgmestervej 67, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-02 tilføjes Direktion: Vagn Clausen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Hovedbranche: Databehandling (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-02 tilføjes Navne: J.L. LEASING, HORSENS ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-07-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Revisor: Thomas Albert Carstensen Hansen, Reg. revisor Karl Månson (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)