Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2011-07-18 fjernes Binavne: DANSIRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-06 fjernes Kontaktoplysninger: ckr@dansire.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-06 fjernes Navne: DANSIRE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-07-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-06 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-18 fjernes Bestyrelse: Niels Bo Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-18 fjernes Direktion: Anders Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 tilføjes Revisor: DANSK REVISION RANDERS, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-03-06 fjernes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-specialiseret engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 16, 8960 Randers SØ (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-09-03)
Den 2006-12-13 tilføjes Bestyrelse: Jan Duchwaider (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-13 fjernes Bestyrelse: Christian Ladefoged (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-17 tilføjes Kontaktoplysninger: ckr@dansire.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-08-03 tilføjes Revisor: JOKE, RANDERS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-03 fjernes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ebeltoftvej 16, 8900 Randers C (offentliggjort 2006-09-03)
Den 2006-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle eksport og import af tyresæd og embryoner og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Vedtægter: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Udkærsvej 15, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-02-24 tilføjes Bestyrelse: Uffe Gottschalk Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 fjernes Bestyrelse: Anker Schmidt Lund (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-02-24 tilføjes Navne: DANSIRE INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-02-23 fjernes Navne: DANSIRE A/S (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2003-01-30)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-07-10 tilføjes Binavne: DANSIRE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-28 tilføjes Bestyrelse: Søren Borchersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Bestyrelse: Tage Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Direktion: Anders Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 fjernes Direktion: Søren Borchersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-28 tilføjes Navne: DANSIRE A/S (offentliggjort 2002-07-10)
Den 2002-05-27 fjernes Navne: DANSIRE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-05-28 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-05-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-23 tilføjes Revisor: A/S AF 1/7 1991 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-23 fjernes Revisor: Mads Jørgen Bygballe Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-08-23 tilføjes Navne: DANSIRE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-08-22 fjernes Navne: DANSPERM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 fjernes Bestyrelse: Christian Bjerregaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-23 fjernes Direktion: Kaj Ole Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-29 fjernes Bestyrelse: Anders Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-13 fjernes Bestyrelse: Kjeld Nygård Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Bestyrelse: Erik Tony Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-19 fjernes Direktion: Niels Otto Munch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Bestyrelse: Niels Otto Munch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Erik Bredholt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 fjernes Direktion: Holger Moritz Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-09 fjernes Bestyrelse: Jacob Stensig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udkærsvej 15, 8200 Århus N (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Stensig (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Direktion: Holger Moritz Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Hovedbranche: Anden engroshandel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-01 tilføjes Navne: DANSPERM ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Revisor: Mads Jørgen Bygballe Knudsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)