Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Hedegaard Carstensen | 26.05.2011 | 12.09.2011 | direktion |
Annette Langkjær Jensen | 19.08.2010 | 26.05.2011 | direktion |
Bjarne Engbjerg-Pedersen | 03.12.2007 | 19.08.2010 | direktion |
Signe Krog Jensen | 17.11.2005 | 03.12.2007 | direktion |
Jette Kruhøffer | 01.10.2002 | 17.11.2005 | adm. dir |
Finn Drachmann | 24.05.2002 | 11.10.2002 | direktion |
John Larsen | 10.08.2001 | 24.05.2002 | direktion |
Johannes Vesterlund Andersen | 21.04.1980 | 10.08.2001 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kurt Hedegaard Carstensen | 26.05.2011 | 12.09.2011 | bestyrelse |
Claus Andersen | 26.05.2011 | 12.09.2011 | bestyrelse |
Annette Langkjær Jensen | 19.08.2010 | 26.05.2011 | bestyrelse |
Søren Thorup Sørensen | 01.03.2010 | 12.09.2011 | formand |
Poul Hartvig Nielsen | 09.10.2009 | 01.03.2010 | formand |
Jens Nordahl Ravnbøl | 23.09.2008 | 09.10.2009 | formand |
Bjarne Engbjerg-Pedersen | 03.12.2007 | 19.08.2010 | bestyrelse |
Poul Hartvig Nielsen | 03.12.2007 | 23.09.2008 | formand |
Jens Jesper Ovesen | 21.12.2006 | 03.12.2007 | formand |
Inger Burkal Haugaard Barfoed | 16.12.2005 | 26.05.2011 | bestyrelse |
Bjarne Ammitzbøll | 16.12.2005 | 03.12.2007 | bestyrelse |
Kristian Askegård | 17.05.2002 | 16.12.2005 | bestyrelse |
Finn Drachmann | 17.05.2002 | 16.12.2005 | næstformand |
Henrik Poulsen | 02.04.2002 | 16.12.2005 | bestyrelse |
Bent Pedersen | 10.08.2001 | 31.12.2006 | formand |
Keld Sengeløv | 10.08.2001 | 02.04.2002 | bestyrelse |
John Larsen | 10.08.2001 | 10.08.2001 | bestyrelse |
Sten Appelon Petersen | 02.05.2001 | 10.08.2001 | bestyrelse |
Finn Henrik Bødtker | 02.05.2001 | 10.08.2001 | bestyrelse |
Rune Thomassen | 09.02.2000 | 02.05.2001 | bestyrelse |
Mogens Finn Storm Laursen | 09.02.2000 | 02.05.2001 | bestyrelse |
Jacob Hjortshøj | 21.04.1980 | 09.02.2000 | bestyrelse |
Torben Krogh | 21.04.1980 | 09.02.2000 | bestyrelse |
Johannes Vesterlund Andersen | 21.04.1980 | 09.02.2000 | bestyrelse |
Ole Sørensen | 21.04.1980 | 12.09.1989 | bestyrelse |