Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Tegningsregel | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Vedtægter | Direktion | Revisor | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Genoptagelse tvangsopløsning | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-03-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-10-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Helbo Holding ApS. (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sandtoften 25, 2820 Gentofte (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Højsgårds Alle 34, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Binavne: JPND ApS, Ejendomsselskabet HGTV 13 ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved rådgivning og projektering i forbindelse med udvikling af bygninger samt anden efter direktionens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-21 tilføjes Legale ejere: JPND (UK) Ltd (offentliggjort 2019-12-17)
Den 2019-10-20 fjernes Legale ejere: HTP98 ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2019-10-21 tilføjes Navne: HTP98 ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-20 fjernes Navne: EJENDOMSSELSKABET HGTV 13 ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-21 tilføjes Vedtægter: 2019-10-21 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-08-19 fjernes Direktion: Richard Kenelm Adrian Bennett (direktion) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-06 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2010-10-25 tilføjes Legale ejere: HTP98 ApS (offentliggjort 2019-12-10)
Den 2010-10-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-06 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved udlejning, finansiering og investering, økonomisk og teknisk rådgivning samt virksomhed som ejendomsselskab ved investering i og udlejning af fast ejendom (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør eller af to direktører i forening (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2008-05-29 tilføjes Vedtægter: 2008-05-29 (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-26 tilføjes Direktion: Richard Kenelm Adrian Bennett (direktion) (offentliggjort 2019-08-19)
Den 2007-11-26 fjernes Direktion: Inger Margrete Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højsgårds Alle 34, 2900 Hellerup (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2006-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Skelstedet 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2006-09-28 tilføjes Direktion: Inger Margrete Johnsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Kapital (Kapital): 430.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skelstedet 3, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2003-11-25)
Den 2003-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 13, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2000-03-15 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-03-15 fjernes Revisor: A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1996-06-08 tilføjes Navne: EJENDOMSSELSKABET HGTV 13 ApS (offentliggjort 2019-12-09)
Den 1996-06-07 fjernes Navne: B.P.E. MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-05-31 tilføjes Bestyrelse: Thore Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Bestyrelse: Inger Margrete Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 tilføjes Direktion: Thore Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-31 fjernes Direktion: Birte Skovgaard Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1996-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1996-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1992-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-02-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-24 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-03-01)
Den 1991-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-08 fjernes Direktion: Helge Terkel Beyerholm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyldegårds Tværvej 13, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-10-31 tilføjes Bestyrelse: Inger Margrete Johnsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Binavne: HTP CONSULTING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Direktion: Helge Terkel Beyerholm Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-10-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-10-31 tilføjes Navne: B.P.E. MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-10-31 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1979-10-31 tilføjes Revisor: A/S REVISIONSFIRMAET RASBORG & NEUHAUSEN STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-10-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)