Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2005-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Enhøjsvej 16-20, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 fjernes Bestyrelse: Søren Lindemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Direktion: Søren Lindemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af ildfaste produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-30 fjernes Navne: NULON INTERNATIONAL EUROPEAN HEADQUARTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-11-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-03 tilføjes Vedtægter: 1997-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-17 fjernes Bestyrelse: Finn Blank Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 tilføjes Bestyrelse: Finn Blank Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 tilføjes Bestyrelse: Jessica Ouwerkerk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Bestyrelse: Brynjolf Lindemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 tilføjes Revisor: Groth-Rydder A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-09 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-08 fjernes Revisor: Johannes Anker Laursen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-12 tilføjes Navne: NULON INTERNATIONAL EUROPEAN HEADQUARTER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-11 fjernes Navne: ARNE BRANDT EXPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-04-11 fjernes Bestyrelse: Jørgen Anker Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-11 fjernes Direktion: Arne Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-22 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Enhøjsvej 16-20, 3450 Allerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Anker Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Direktion: Arne Brandt (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af ildfaste produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Navne: ARNE BRANDT EXPORT ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1979-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Revisor: Johannes Anker Laursen, REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1979-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)