Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Werner Brunckhorst | 28.10.1979 | 10.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nils Henrik Christian Zenith Andersen | 05.01.1998 | 13.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Leif Werner Brunckhorst | 28.10.1979 | 13.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lynge Nielsen | 28.10.1979 | 05.01.1998 | formand |
Carl Johan Mortensen | 28.10.1979 | 21.12.1987 | bestyrelsesmedlem |