Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jakob Lund Poulsen(virk.: 50) | 20,00 % | 22,00 % | 22,00 % | 38,00 % |
Ole Andreas Dahl(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dines Barzin Dueholm(virk.: 31) | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % | 6,45 % |
Arne Presman Pedersen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Anna Møller Frostholm(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hanne Homaizi(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christian Leonhard Høltzer(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 12,09 % | 13,19 % | 13,19 % | 23,08 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christian Leonhard Høltzer | ||
Jakob Lund Poulsen | 22.10.2005 | Nordre Strandvej 240A, 3140 Ålsgårde |
Dines Barzin Dueholm | ||
Hanne Homaizi |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
07.03.2000 | 4,15 (km) | Amicisvej 25, 1852 Frederiksberg C | Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø |
27.06.2001 | 3,25 (km) | Lersø Parkallé 101, 2100 København Ø | Sortedam Dossering 43, 2200 København N |
01.10.2007 | 2,19 (km) | Sortedam Dossering 43, 2200 København N | Østergade 4, 1100 København K |
09.05.2010 | 0,06 (km) | Østergade 4, 1100 København K | Kongens Nytorv 19, 1050 København K |
24.03.2011 | 0,52 (km) | Kongens Nytorv 19, 1050 København K | Christian IX's Gade 5, 1111 København K |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 12.12.1979 (12096 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-63 | 31422868 |
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-64 | 31470110 |
ApS HABRO KOMPLEMENTAR-65 | 31470692 |
APSH AF 1. MAJ 2000 ApS | 25351002 |
ApS HALLING AUTOOPHUG. KNUD KOUSTRUP | 16014990 |
ApS Harpurhey Market Komplementar | 39762331 |
ApS HASLEV | 20207949 |
ApS HASSEL 14-16 | 20240849 |
ApS HAVNSØ VINDUESFABRIK | 47885213 |
ApS HEH NR. 1045 | 33585241 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jakob Lund Poulsen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 19 | 16 | 4 |
Ole Andreas Dahl(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Dines Barzin Dueholm(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden. | 25 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
Arne Presman Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Anna Møller Frostholm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hanne Homaizi(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Christian Leonhard Høltzer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 43 % | 0 % | 0 % | 23 % | 27 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jakob Lund Poulsen(virk.: 50) Ikke aktiv i virksomheden | 41 | 6 | 3 | 8 |
Ole Andreas Dahl(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dines Barzin Dueholm(virk.: 31) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 19 | 1 | 26 |
Arne Presman Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Anna Møller Frostholm(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hanne Homaizi(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 1 |
Christian Leonhard Høltzer(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 56 | 27 | 5 | 35 |
Pct. | 46 % | 22 % | 4 % | 28 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |