Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1989-04-28 fjernes Navne: BINDERNÆS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 90, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1979-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-03 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 fjernes Bestyrelse: Leif Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-09-02 fjernes Direktion: Arne Bjørn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 859.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve ejendommen "Bindernæs", Rødby, og eventuelle andre bygninger, egnet til indret- ning af efterskole samt til at foretage udlejning af erhvervede bygninger til selvejende institution, som agter at anvende bygningerne til efterskole. Selskabet kan endvidere drive anden virksomhed til tilknytning til oprettede efterskoler (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1983-04-27 tilføjes Vedtægter: 1983-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 90, 1358 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Bestyrelse: Leif Larsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Direktion: Arne Bjørn Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1979-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1979-06-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Navne: BINDERNÆS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Revisor: SR. STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1979-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)