Sektion (alle) | |||||||
Interessenter | Reelle ejere | Årsbeskæftigelse | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2021-08-13 tilføjes Interessenter: Jane Frank Jensen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-08-13 tilføjes Reelle ejere: Jane Frank Jensen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2021-08-13 fjernes Reelle ejere: Tage Elboe Jensen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2008-01-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder mv. (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-26)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: brdr.elbo_hyundai@post.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: brdr.elbo_hyundai@post.tele.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1988-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterløkken 2, 8230 Åbyhøj (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2007-02-26)
Den 1988-02-01 tilføjes Hovedbranche: Autoreparationsværksteder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Interessenter: Tage Elboe Jensen, Eigil Elboe Jensen (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1988-02-01 tilføjes Navne: TAGE OG EIGIL ELBOE JENSEN I/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-02-01 tilføjes Reelle ejere: Tage Elboe Jensen, Eigil Elboe Jensen (offentliggjort 2021-11-23)
Den 1988-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 30 (offentliggjort 2013-11-22)