Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Knud Erik Kriegbaum | 07.12.2010 | 21.12.2012 | direktion |
Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg | 07.12.2010 | 07.12.2010 | direktion |
Kristian Durhuus | 12.08.2010 | 07.12.2010 | direktion |
Tommy Linnebjerg | 20.06.2008 | 12.08.2010 | direktion |
Knud Erik Kriegbaum | 26.05.2005 | 20.06.2008 | direktion |
Jan Krogsgaard Villadsen | 01.12.2001 | 26.05.2005 | direktion |
Hans Jensen | 18.05.2001 | 26.05.2005 | direktion |
Pär Gunnar Lindmark | 18.05.2001 | 01.12.2001 | direktion |
Derrick Miller | 18.08.1998 | 18.05.2001 | direktion |
Rene Jacobsen | 13.05.1998 | 18.08.1998 | direktion |
Hans Olaf Bennetzen | 06.03.1980 | 13.05.1998 | direktion |
Torben Svanberg | 06.03.1980 | 13.12.1993 | adm. dir |
Flemming Schandorff Knudsen | 06.03.1980 | 13.06.1991 | direktion |
Aage Kaj Uldaler | 06.03.1980 | 09.03.1990 | direktion |
Poul-Erik Pedersen | 06.03.1980 | 09.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ole Markussen | 17.12.2012 | 21.12.2012 | bestyrelse |
Ole Knudsen | 17.12.2012 | 21.12.2012 | bestyrelse |
Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg | 07.12.2010 | 21.12.2012 | bestyrelse |
Kristian Durhuus | 12.08.2010 | 07.12.2010 | bestyrelse |
Søren Lundsberg-Nielsen | 15.04.2009 | 21.12.2012 | formand |
Hans Olaf Bennetzen | 26.05.2007 | 15.04.2009 | formand |
Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg | 26.05.2007 | 15.04.2009 | næstformand |
Tommy Linnebjerg | 29.05.2006 | 12.08.2010 | bestyrelse |
Knud Erik Kriegbaum | 26.05.2005 | 21.12.2012 | bestyrelse |
Lisbeth Krener | 26.05.2005 | 29.05.2006 | bestyrelse |
Hans Jensen | 18.05.2001 | 26.05.2005 | bestyrelse |
John Staunsbjerg Dueholm | 22.05.2000 | 18.05.2001 | bestyrelse |
Ole Preben Kristensen | 18.08.1998 | 22.05.2000 | næstformand |
Derrick Miller | 13.05.1998 | 26.05.2005 | bestyrelse |
Lars Nørby Johansen | 29.04.1997 | 26.05.2005 | formand |
Hans Olaf Bennetzen | 06.03.1980 | 13.05.1998 | bestyrelse |
Jens Ernest Ottosen-Støtt | 06.03.1980 | 29.04.1997 | bestyrelse |
Carsten Bille Rasmussen | 06.03.1980 | 29.04.1997 | formand |
Torben Svanberg | 06.03.1980 | 20.12.1993 | bestyrelse |
Flemming Schandorff Knudsen | 06.03.1980 | 13.06.1991 | bestyrelse |
Derrick Miller | 06.03.1980 | 13.06.1991 | formand |
Aage Kaj Uldaler | 06.03.1980 | 09.03.1990 | bestyrelse |
Poul-Erik Pedersen | 06.03.1980 | 09.03.1990 | bestyrelse |
Frederik Douglas Iuel-Brockdorff | 06.03.1980 | 09.03.1990 | formand |