Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Lodberg | 23.01.2002 | 19.09.2005 | adm. dir |
Erling Jensen | 22.08.2001 | 23.01.2002 | direktion |
Mogens Aaby | 26.01.1996 | 22.08.2001 | direktør |
Mogens Jensen | 11.03.1980 | 22.08.2001 | direktion |
Frank Hvolby Hoppe | 11.03.1980 | 22.08.2001 | direktion |
Verner Beer Hansen | 11.03.1980 | 26.01.1996 | direktion |
Vagn Ove Rosendahl | 11.03.1980 | 28.06.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Lodberg | 22.08.2001 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Henrik Kirketerp Nielsen | 22.08.2001 | 19.09.2005 | bestyrelse |
Erling Jensen | 22.08.2001 | 19.09.2005 | formand |
Jess Søderberg | 11.03.1980 | 22.08.2001 | bestyrelse |
Freddie Albæk | 11.03.1980 | 22.08.2001 | bestyrelse |
Nils Wilhjelm | 11.03.1980 | 22.08.2001 | bestyrelse |
Herman Christian Salling | 11.03.1980 | 22.08.2001 | formand |
Jørgen Mikael Ole Olufsen | 11.03.1980 | 15.05.1991 | bestyrelse |
Nikolaj Bronton-Jensen | 11.03.1980 | 02.05.1990 | formand |
Peter Mogens Absalonsen | 11.03.1980 | 08.04.1988 | bestyrelse |