Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 01.10.1999 | 01.10.1999 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 10.02.1998 | 30.09.1999 |
NORMAL | 03.07.1989 | 09.02.1998 |
NORMAL | 25.01.1980 | 02.07.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Niels Erik Hansen. | 20.01.1991 | 08.02.1993 |
Carsten Eg Hansen. | 25.01.1980 | 01.10.1999 |
Niels-Erik Gottlieb. | 25.01.1980 | 20.01.1991 |
Revisor-Centret I/S | 25.01.1980 | 24.02.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
INVESTERINGSSELSKABET AF 25/11 1979 ApS | 25.01.1980 | 04.10.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Navne i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør alene | 31.05.1992 | 01.10.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.