Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Ejerskaber |
Den 2016-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8870 Langå (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-12 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Navne: L.K. ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2016-09-30 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2014-03-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2014-03-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2013-05-23 fjernes Direktion: Lars Søholm Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-02-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-11-01 fjernes Revisor: LETH & KAACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2002-02-06)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8870 Langå (offentliggjort 2016-10-11)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-01 tilføjes Direktion: Lars Søholm Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-30 fjernes Direktion: Ruth Sigbrit Søholm Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-01-01 tilføjes Hovedbranche: Teknisk afprøvning og kontrol (offentliggjort 2002-02-06)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med øl og mineralvand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-30 tilføjes Direktion: Ruth Sigbrit Søholm Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-30 fjernes Direktion: Lars Søholm Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-15 tilføjes Navne: L.K. ENTREPRISE ApS (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1996-02-14 fjernes Navne: CENTER SKO BØRKOP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-02-14 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Direktion: Lars Søholm Knudsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 fjernes Direktion: Niels Aaby Brændstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1996-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2016-04-19)
Den 1996-01-03 tilføjes Vedtægter: 1996-01-03 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1995-12-19 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Kristensen og Ove Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-07 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 180.000,00 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1991-02-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundagervej 25, 8870 Langå (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-12 tilføjes Direktion: Niels Aaby Brændstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1980-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-12 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1980-03-12 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med øl og mineralvand (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-12 tilføjes Navne: CENTER SKO BØRKOP ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-03-12 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1980-03-12 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1980-03-12 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Morten Kristensen og Ove Nielsen, LETH & KAACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-10-11)
Den 1980-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ID TEKNIK ApS. (offentliggjort 2016-10-12)