Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2007-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 fjernes Direktion: Jørgen Vester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 fjernes Navne: DESIGN BOOKS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-04-23 fjernes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Revisor: ALICE ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulent-, service-, publicationsvirksomhed, udlejning og enhver hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-15 tilføjes Vedtægter: 2005-02-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-27 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-05-26 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2003-01-16 tilføjes Navne: DESIGN BOOKS ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-15 fjernes Navne: JENS LYNG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2003-06-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landskronagade 56, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Ndr Kystagervej 40, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-11-29 tilføjes Direktion: Jørgen Vester (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-29 fjernes Direktion: Jens Lyng (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-13 fjernes Revisor: Per Sleimann Petersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1990-10-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-08-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ndr Kystagervej 40, 2650 Hvidovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-03 tilføjes Direktion: Jens Lyng (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Hovedbranche: Forskning og eksperimentel udvikling inden for samfundsvidenskab og humanistiske videnskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-03 tilføjes Navne: JENS LYNG ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Revisor: Per Sleimann Petersen, ALICE ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)