Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Genoptagelse tvangsopløsning | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2000-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 fjernes Bestyrelse: Sven Agner Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 1993-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-19 fjernes Navne: H O P NR. 44 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-12-19 fjernes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Revisor: 2F REVISION HASLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-03-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-29 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 1993-12-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Bestyrelse: Sven Agner Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Direktion: Henrik Anders Vinten (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-04 tilføjes Navne: H O P NR. 44 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-03 fjernes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET PILESTRÆDE 53, KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-12-03 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Kornerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 fjernes Direktion: Bent Albin Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 fjernes Revisor: Bent Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge fast ejendom, løsøre, værdipapirer samt valuta og i forbindelse hermed stående virksomhed samt at udøve næring ved financiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-01 tilføjes Vedtægter: 1992-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-15 tilføjes Navne: EJENDOMSANPARTSSELSKABET PILESTRÆDE 53, KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-14 fjernes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET PILESTRÆDE 53, KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1993-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1992-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 480.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægersborg Alle 25, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Peter Kornerup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Direktion: Bent Albin Bang (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-01 tilføjes Navne: EJENDOMSAKTIESELSKABET PILESTRÆDE 53, KØBENHAVN (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1984-10-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Revisor: Bent Nielsen, 2F REVISION HASLEV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1984-10-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)