Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claus Lønstrup Pedersen | 03.03.2014 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nils Hammeken | 01.01.2011 | 03.03.2014 | adm. dir |
Lars Kalnæs | 15.02.2002 | 18.06.2008 | adm. dir |
Paul Sternkopf | 01.11.2001 | 01.05.2002 | direktør |
Paul Sternkopf | 01.11.2001 | 15.02.2002 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benno Hembo | 29.01.2014 | 12.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michel Pierre Dominique Coene | 29.01.2014 | 12.05.2014 | suppleant |
Bo Havrilo | 04.03.2013 | 12.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Grønborg | 04.03.2013 | 29.01.2014 | suppleant |
Poul Anker Thorhauge Andersen | 04.03.2013 | 29.01.2014 | suppleant |
Thomas Fritz | 19.09.2012 | 12.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Herbert Peter Durnig | 19.09.2012 | 12.05.2014 | formand |
Andreas Pichler | 21.03.2011 | 12.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Torben Hedegaard Simonsen | 25.02.2011 | 29.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Lennart Travers | 25.02.2011 | 04.03.2013 | suppleant |
Jan Skafte Mikkelsen | 06.02.2009 | 28.02.2011 | bestyrelsesmedlem |
Lene Rasmussen | 06.02.2009 | 25.02.2011 | suppleant |
Torben Duer | 18.06.2008 | 21.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Reinhard Volker Wödlinger | 01.11.2007 | 19.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Stefan Reinel | 01.11.2007 | 21.03.2011 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjørn Jensen | 29.03.2006 | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Poul Anker Thorhauge Andersen | 20.05.2005 | 04.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Ott | 20.05.2005 | 19.09.2012 | formand |
Gitte Snejbjerg Wedel | 20.05.2005 | 06.02.2009 | suppleant |
Paul Sternkopf | 20.05.2005 | 01.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Gimbel | 01.11.2001 | 06.02.2009 | suppleant |
Hendrik Jacob Marinus Los | 01.11.2001 | 29.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Paul Sternkopf | 01.11.2001 | 20.05.2005 | formand |
Claus Lønstrup Pedersen | 01.11.2001 | 20.05.2005 | suppleant |
Torben Hedegaard Simonsen | 01.01.2001 | 06.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Bruun Andreasen | 01.01.1999 | 20.05.2005 | bestyrelsesmedlem |
Monica Louise Holstein | 16.01.1980 | 29.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bjørn Jensen | 16.01.1980 | 01.05.2003 | suppleant |
Gustav Adolf Hahne | 16.01.1980 | 31.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Palle Langballe Lund | 16.01.1980 | 31.12.1998 | bestyrelsesmedlem |
Michael Erik Ditzel | 16.01.1980 | 31.03.1998 | suppleant |
Jytte Bruun Andreasen | 16.01.1980 | 19.09.1997 | bestyrelsesmedlem |
Villy Peter Marinus Jørgensen | 16.01.1980 | 10.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Gustav Adolf Hahne | 16.01.1980 | 10.03.1995 | suppleant |
Niels Vesterheden | 16.01.1980 | 27.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
Elsa Albrechtsen Engelsted | 16.01.1980 | 27.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
Niels Johan Engelsted | 16.01.1980 | 27.12.1991 | bestyrelsesmedlem |
Frederik Gustav Wedell-Wedellsborg | 16.01.1980 | 30.11.1988 | bestyrelsesmedlem |