Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Torben Munck | 06.05.2009 | 27.08.2012 | adm. dir |
Mads Jensen Vagnby | 11.07.2007 | 06.05.2009 | direktion |
Ole Olesen | 04.06.2002 | 07.11.2007 | direktion |
John Cort Massow | 27.11.1979 | 04.06.2002 | direktion |
Thormod Christiansen | 27.11.1979 | 11.10.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Anders Overgaard | 28.06.2012 | 27.08.2012 | bestyrelse |
Steen Jespersen | 30.04.2012 | 27.08.2012 | bestyrelse |
Villy Bukbjerg Fiedler | 28.03.2012 | 28.06.2012 | bestyrelse |
Dion Møberg Eriksen | 28.03.2012 | 28.06.2012 | formand |
Niels Torben Munck | 06.05.2009 | 27.08.2012 | bestyrelse |
Jens Bering Jensen | 11.07.2007 | 28.03.2012 | bestyrelse |
Steen Egsdal | 11.07.2007 | 28.03.2012 | formand |
Mads Jensen Vagnby | 11.07.2007 | 06.05.2009 | bestyrelse |
Preben Sunke | 01.03.2007 | 11.07.2007 | bestyrelse |
Tommy Højtoft Pedersen | 01.03.2007 | 11.07.2007 | formand |
Erik Kyed Vinkel | 01.03.2007 | 01.03.2007 | bestyrelse |
Kim Nyborg Carlsen | 01.02.2005 | 04.07.2006 | bestyrelse |
Allan Vestergaard Kamper | 16.12.2003 | 01.03.2007 | bestyrelse |
Anna Marie Damgaard Kristensen | 05.12.2002 | 31.01.2005 | bestyrelse |
Leif Johannsen | 27.11.1979 | 16.12.2003 | bestyrelse |
Per Jessen Bak | 27.11.1979 | 16.12.2003 | bestyrelse |
Mogens Kindberg | 27.11.1979 | 11.12.2002 | bestyrelse |
John Cort Massow | 27.11.1979 | 04.06.2002 | bestyrelse |
Poul Andersen | 27.11.1979 | 11.10.1993 | bestyrelse |