Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Hans Julius Buchholst(virk.: 8) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Martin Buchholst(virk.: 2) Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Maria Foldal(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Niels Schiersing(virk.: 67) | 7,46 % | 7,46 % | 10,45 % | 26,87 % |
Poul Martin Mikkelsen(virk.: 72) | 0 % | 2,78 % | 2,78 % | 11,11 % |
Henrik Valdorf(virk.: 32) | 6,25 % | 6,25 % | 6,25 % | 18,75 % |
Finn Gilling Christensen(virk.: 14) | 14,29 % | 21,43 % | 28,57 % | 28,57 % |
Søren Theilgaard(virk.: 90) | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % | 5,56 % |
Claus Erik Amann(virk.: 12) | 0 % | 0 % | 0 % | 9,09 % |
Bent Søtoft Drejer(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ursula Buchholst(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 3,39 % | 4,41 % | 5,42 % | 14,27 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Maria Foldal | 01.01.2007 | Skolekrogen 87, 3500 Værløse |
Niels Hans Julius Buchholst | 01.01.2007 | Østerbrogade 132, 2100 København Ø |
Niels Martin Buchholst | 12.12.2019 | Ordrup Have 10, 2920 Charlottenlund |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ursula Buchholst | ||
Henrik Valdorf | 25.05.1989 | Anchersvej 5, 2930 Klampenborg |
Bent Søtoft Drejer | 01.01.2007 | Danmarksvej 55A, 2800 Kongens Lyngby |
Søren Theilgaard | 01.01.2007 | H.C. Ørsteds Vej 38, 1879 Frederiksberg C |
Claus Erik Amann | 01.01.2007 | Vejlesøparken 7, 2840 Holte |
Finn Gilling Christensen | 01.12.2008 | Strandvejen 277A, 2920 Charlottenlund |
Niels Schiersing | ||
Poul Martin Mikkelsen |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
NIELS BUCHHOLST A/S | 89308615 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Sparringspartnerne | 35685030 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
12.01.2009 | 2,98 (km) | Sandvadsvej 7, 4600 Køge | Galoche Alle 10, 4600 Køge |
14.02.2014 | 50,05 (km) | Galoche Alle 10, 4600 Køge | Østerbrogade 132, 2100 København Ø |
NIELS BUCHHOLST A/S. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 14.12.1979 (16350 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
NIELS BRØCHNER EJENDOMME ApS | 25293266 |
NIELS BRØCHNER HOLDING A/S | 25117263 |
NIELS BRØNDUM NIELSEN | 10958946 |
Niels Brøgger Multiservice | 27153240 |
NIELS BUCHHOLST A/S | 89308615 |
NIELS BUGGE HOLDING OG INVEST ApS | 34733457 |
NIELS BUHL | 12972172 |
NIELS BUHL ApS | 81848513 |
NIELS BUHL HOLDING ApS | 28131046 |
Niels Bukh Holding ApS | 38454463 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Hans Julius Buchholst(virk.: 8) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Niels Martin Buchholst(virk.: 2) Formand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maria Foldal(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 55 % | 0 % | 0 % | 0 % | 36 % | 9 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Niels Schiersing(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 18 | 0 | 0 | 18 | 26 | 5 |
Poul Martin Mikkelsen(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden. | 17 | 0 | 1 | 7 | 44 | 3 |
Henrik Valdorf(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 6 | 14 | 4 |
Finn Gilling Christensen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 |
Søren Theilgaard(virk.: 90) Ikke aktiv i virksomheden. | 16 | 0 | 0 | 8 | 61 | 5 |
Claus Erik Amann(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Bent Søtoft Drejer(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ursula Buchholst(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sum | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Pct. | 25 % | 0 % | 0 % | 15 % | 53 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Hans Julius Buchholst(virk.: 8) Direktionen, Bestyrelsesmedlem, Legale ejere, Reelle ejere | 8 | 5 | 1 | 2 |
Niels Martin Buchholst(virk.: 2) Formand | 3 | 0 | 0 | 0 |
Maria Foldal(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 12 | 5 | 1 | 2 |
Pct. | 60 % | 25 % | 5 % | 10 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Niels Schiersing(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 50 | 2 | 5 | 16 |
Poul Martin Mikkelsen(virk.: 72) Ikke aktiv i virksomheden | 73 | 26 | 2 | 10 |
Henrik Valdorf(virk.: 32) Ikke aktiv i virksomheden | 23 | 1 | 2 | 9 |
Finn Gilling Christensen(virk.: 14) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 6 | 1 | 7 |
Søren Theilgaard(virk.: 90) Ikke aktiv i virksomheden | 72 | 19 | 2 | 27 |
Claus Erik Amann(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 1 | 0 | 3 |
Bent Søtoft Drejer(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 1 | 0 | 2 |
Ursula Buchholst(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 250 | 56 | 12 | 74 |
Pct. | 64 % | 14 % | 3 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |