Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Reelle ejere | Revisor | ||||
Hovedbranche | Formål | Navne | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-02-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-03 tilføjes Direktion: Christian Schmidt (direktør) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-05-03 fjernes Direktion: Flemming Thorslund (direktion) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2018-05-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-02-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-02-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2010-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fagerparken 1, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2010-09-05)
Den 2010-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 167, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2010-09-05 tilføjes Legale ejere: Jens-Edmunn Schmidt (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-09-05 tilføjes Reelle ejere: Jens-Edmunn Schmidt (offentliggjort 2017-11-22)
Den 2010-08-22 tilføjes Direktion: Flemming Thorslund (direktion) (offentliggjort 2018-07-26)
Den 2010-06-30 fjernes Direktion: Jan Hesselbech Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-23 fjernes Revisor: JØRNER & SCHNEIDER REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 167, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2007-01-02)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 167, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2003-06-16 tilføjes Revisor: JØRNER & SCHNEIDER REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-16 fjernes Revisor: Jens Koch-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Christianshusvej 167, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2003-06-26)
Den 2000-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: H J Holst Vej 16, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Navne: JKH ApS (offentliggjort 2001-01-26)
Den 2000-12-13 fjernes Navne: A. SEHESTED RASMUSSENS EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 tilføjes Vedtægter: 2000-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Bestyrelse: Jan Hesselbech Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-14 fjernes Direktion: Kjeld Foldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 150.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: H J Holst Vej 16, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Bestyrelse: Jan Hesselbech Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Direktion: Kjeld Foldberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med blandet sortiment (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Navne: A. SEHESTED RASMUSSENS EFTF. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Revisor: Jens Koch-Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-09-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)