Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-10-06 fjernes Navne: RÅDHUSCENTRET BILLUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: , 7190 Billund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Bestyrelse: Henning Skovmose (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Direktion: Georg Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 fjernes Bestyrelse: Peter Løvig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-07-06 fjernes Direktion: Ulrik Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og eller leje af byggegrunde beliggende inden for Billund kommunes grænser, opførelse på disse grunde af en bebyggelse til udlejning og administration af samme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Vedtægter: 1988-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 fjernes Bestyrelse: Ulrik Lorenzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-18 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 fjernes Bestyrelse: Poul Randrup Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 fjernes Direktion: Jens Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: , 7190 Billund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Bestyrelse: Poul Randrup Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Direktion: Jens Bach Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1980-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Navne: RÅDHUSCENTRET BILLUND A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)