Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | ||||
Navne | Virksomhedsform | Bestyrelse | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkelunden 28, 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-10-15)
Den 2013-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 226, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2009-10-08 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2009-10-14)
Den 2009-10-07 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2008-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning samt anden dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 tilføjes Vedtægter: 2008-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-02 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-10-03)
Den 2007-10-01 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 226, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-12-07)
Den 2006-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 266, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rantzausmindevej 266, 5700 Svendborg (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerritsgade 2, 2., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-21 tilføjes Navne: NKS INVEST ApS (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-20 fjernes Navne: ND REVISION SVENDBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2006-11-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2006-11-28)
Den 2006-11-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-21 fjernes Bestyrelse: Lise Skov (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2006-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2006-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-06-14 tilføjes Revisor: HUNDERUP HOLDING GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-14 fjernes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-10 tilføjes Revisor: INVESTERINGSAKTIESELSKABET HJALLESEVEJ (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-10 fjernes Revisor: JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-24 tilføjes Navne: ND REVISION SVENDBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-23 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET NIELS KR. SKOV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-10-07 tilføjes Bestyrelse: Bent Brüning (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-07 fjernes Bestyrelse: Mogens Winther Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-31 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 4/10 1992 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-01 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET NIELS KR. SKOV A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-09-30 fjernes Navne: REVISIONSFIRMAET NIELSEN OG SKOV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1991-08-05 tilføjes Kapital (Kapital): 330.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 fjernes Binavne: NSR DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-05 fjernes Direktion: Kaj Aage Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 360.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Direktion: Niels Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 fjernes Revisor: Sven Steenholdt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerritsgade 2, 2., 5700 Svendborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-01 tilføjes Bestyrelse: Mogens Winther Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Binavne: NSR DATA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Direktion: Niels Erik Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-03-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-01 tilføjes Legale ejere: Niels Kristian Skov (offentliggjort 2017-11-30)
Den 1980-03-01 tilføjes Navne: REVISIONSFIRMAET NIELSEN OG SKOV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-03-01 tilføjes Reelle ejere: Niels Kristian Skov (offentliggjort 2017-11-30)
Den 1980-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Revisor: Sven Steenholdt, AKTIESELSKABET AF 4/10 1992, JAVA INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)